SOPAIR 2 COMERCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Enclusa, 49
Código Postal 08292
Municipio Esparreguera
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOPAIR 2 COMERCIAL SL
CIF B82778838
Actividad Comercio al por mayor no especializado
VINCULACIONES DE SOPAIR 2 COMERCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOPAIR 2 COMERCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pellice Alemany Jordi | REP.ADM.CONC | 05/03/2015 | 22/07/2016 |
PGM IURIS CONSULTING SLP | Administrador Concursal | 05/03/2015 | 22/07/2016 |
Morejon Perez Juan Carlos | Secretario | 05/03/2015 | |
Morejon Perez Juan Carlos | Consejero | 05/03/2015 | |
Oliveras Janer Antonio | Presidente | 05/03/2015 | |
Oliveras Janer Antonio | Consejero | 05/03/2015 | |
Oliveras Janer Antonio | Consejero Delegado | 05/03/2015 | |
Conde Maria Angel | Apoderado | 21/06/2013 | |
Conde Maria Angel | Consejero | 21/06/2013 | |
Oliveras Janer Montserrat | Consejero | 04/06/2012 |
ACTOS BORME DE SOPAIR 2 COMERCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43193 , F 205, S 8, H B 426332, I/A 18 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 849/2013, AUTO FIRME DE FECHA 30/06/2016, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43193 , F 205, S 8, H B 426332, I/A 18 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43193 , F 205, S 8, H B 426332, I/A 18 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 849/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/07/2014, POR LA QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43193 , F 204, S 8, H B 426332, I/A 17 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43193 , F 204, S 8, H B 426332, I/A 16 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 849/2013, AUTO FIRME DE FECHA 27/01/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43193 , F 204, S 8, H B 426332, I/A 16 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43193 , F 204, S 8, H B 426332, I/A 16 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43193 , F 204, S 8, H B 426332, I/A 16 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-08
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43193 , F 203, S 8, H B 426332, I/A 15 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43193 , F 203, S 8, H B 426332, I/A 14 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-08