SONUS NETWORKS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 35
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SONUS NETWORKS ESPAÑA SL
CIF B85298115
Capital Social 153006.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 27/12/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SONUS NETWORKS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SONUS NETWORKS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Denis Del Campo Jaime | Apoderado Solidario | 03/02/2014 | 08/02/2019 |
Garcia Olivan Pablo | Apoderado Solidario | 03/02/2014 | 08/02/2019 |
Gomez Fructuoso Francisco | Apoderado Solidario | 29/05/2009 | 08/02/2019 |
Mac Carthy Thomas J | Apoderado Solidario | 24/11/2016 | 08/02/2019 |
Martin Loana | Apoderado Solidario | 29/05/2009 | 08/02/2019 |
Montalban Rodriguez Marta | Apoderado Solidario | 29/05/2009 | 08/02/2019 |
Moro Fernandez Claudia | Apoderado Solidario | 03/02/2014 | 08/02/2019 |
Snider Jeffrey Michael | Administrador Solidario | 19/05/2010 | 08/02/2019 |
Sonus Networks Inc | Apoderado | 27/04/2010 | 08/02/2019 |
Vegas Vicente Luis | Apoderado Solidario | 03/02/2014 | 08/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SONUS NETWORKS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25160 , F 102, S 8, H M 453133, I/A 13 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25160 , F 102, S 8, H M 453133, I/A 13 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25160 , F 102, S 8, H M 453133, I/A 13 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25160 , F 102, S 8, H M 453133, I/A 13 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
- CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO DE ESTA HOJA, SIENDO LA ACTUAL: "RIBBON COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25160 , F 102, S 8, H M 453133, I/A 12 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25160 , F 102, S 8, H M 453133, I/A 11 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25160 , F 101, S 8, H M 453133, I/A 10 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25160 , F 101, S 8, H M 453133, I/A 10 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 153.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.990,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25160 , F 101, S 8, H M 453133, I/A 9 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25160 , F 100, S 8, H M 453133, I/A 8 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28