GIFT SHACK SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL NUEVA CAMPANA - NAVE 27, NUEVA A
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social GIFT SHACK SL
CIF B11888591
Capital Social 56204.0 Euros
Fecha de Constitución 08/02/2011
Nombres Anteriores
- SONSOFAVL SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario HOW MANY BEANS MAKE FIVE SL
VINCULACIONES DE GIFT SHACK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIFT SHACK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOW MANY BEANS MAKE FIVE SL | Socio único | 27/12/2019 | |
HOW MANY BEANS MAKE FIVE SL | Socio Unico | 22/04/2015 | 27/12/2019 |
Lee Anthony Victor | Liquidador | 27/12/2019 | 27/12/2019 |
Lee Anthony Victor | Administrador Unico | 22/04/2015 | 27/12/2019 |
Hands Mark Stewart | Administrador Mancomunado | 15/01/2014 | 22/04/2015 |
Lee Anthony Victor | Administrador Mancomunado | 15/01/2014 | 22/04/2015 |
HOW MANY BEANS MAKE FIVE SL | Socio Unico | 15/02/2013 | 04/02/2014 |
Lee Anthony Victor | Administrador Unico | 15/02/2013 | 15/01/2014 |
Lee Anthony Victor | Administrador Solidario | 18/03/2011 | 15/02/2013 |
Otterburn Lawrence Antony | Administrador Solidario | 29/05/2012 | 15/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GIFT SHACK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235, L 4142, F 162, S 8, H MA121676, I/A 4 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235, L 4142, F 162, S 8, H MA121676, I/A 4 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235, L 4142, F 162, S 8, H MA121676, I/A 4 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-29
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235, L 4142, F 162, S 8, H MA121676, I/A 4 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235, L 4142, F 162, S 8, H MA121676, I/A 4 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235, L 4142, F 162, S 8, H MA121676, I/A 3 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-29
Capital Anterior: | 110.204,00 | Euros |
Disminución de capital | 54.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 56.204,00 | Euros |
Porcentaje: | 49,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235, L 4142, F 162, S 8, H MA121676, I/A 3 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235, L 4142, F 162, S 8, H MA121676, I/A 3 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235, L 4142, F 162, S 8, H MA121676, I/A 3 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235, L 4142, F 162, S 8, H MA121676, I/A 3 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-29