SONFERING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Barcelona, 63
Código Postal 17003
Municipio Girona
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SONFERING SL
CIF B17726944
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SONFERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SONFERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gayola Rigau Josep | Administrador Unico | 24/04/2013 | 26/11/2020 |
Josep Gayola Rigau | Administrador Unico | 26/11/2020 | |
Josep Gayola Rigau | Liquidador | 26/11/2020 | 26/11/2020 |
Gali Crous Ingrid | Administrador Unico | 24/04/2013 | |
Ingrid Gali Crous | Administrador Unico | 14/12/2011 | 24/04/2013 |
Josefa Crous Sola | Administrador Unico | 28/06/2010 | 14/12/2011 |
Josep Gayola Rigau | Administrador Unico | 28/06/2010 |
ACTOS BORME DE SONFERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1869 , F 84, S 8, H GI 31225, I/A 11 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1869 , F 84, S 8, H GI 31225, I/A 11 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1869 , F 84, S 8, H GI 31225, I/A 11 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1869 , F 84, S 8, H GI 31225, I/A 11 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1869 , F 84, S 8, H GI 31225, I/A 11 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-17
- CTRA BARCELONA 63 4 1 (GIRONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1869 , F 84, S 8, H GI 31225, I/A 10 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-17
- C/ SUROLI 2 (QUART)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1869 , F 84, S 8, H GI 31225, I/A 9 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42946 , F 90, S 8, H B 420401, I/A 8 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42946 , F 90, S 8, H B 420401, I/A 8 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
- PS SANT JOAN,183-185 P.2 PTA.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42946 , F 90, S 8, H B 420401, I/A 7 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-08