SONDERHOFF IBERICA SA - EXTINGUIDA
Municipio Esparreguera
Provincia Barcelona
Razón Social SONDERHOFF IBERICA SA
CIF A63503254
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Fecha de Constitución 19/04/2004
Página Web www.sonderhoff.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SONDERHOFF IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SONDERHOFF IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arboleya Crespo Jesus De La Cruz | Apoderado | 05/03/2012 | 17/03/2015 |
Peter Fischer | Liquidador | 17/03/2015 | 17/03/2015 |
Peter Fischer | Administrador Solidario | 09/08/2010 | 17/03/2015 |
Ursula Agnes Ludwig | Administrador Solidario | 09/08/2010 | 17/03/2015 |
Hans Jurgen Glaser | Secretario | 31/07/2009 | 09/08/2010 |
Hans Jurgen Glaser | Consejero | 31/07/2009 | 09/08/2010 |
Hans Jurgen Glaser | Consejero Delegado | 31/07/2009 | 09/08/2010 |
Peter Fischer | Presidente | 31/07/2009 | 09/08/2010 |
Peter Fischer | Consejero | 31/07/2009 | 09/08/2010 |
Peter Fischer | Consejero Delegado | 31/07/2009 | 09/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SONDERHOFF IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36684 , F 143, S 8, H B 295177, I/A 13 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36684 , F 143, S 8, H B 295177, I/A 13 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36684 , F 143, S 8, H B 295177, I/A 13 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36684 , F 142, S 8, H B 295177, I/A 12 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.18,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39 Y 41:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36684 , F 141, S 8, H B 295177, I/A 11 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36684 , F 141, S 8, H B 295177, I/A 11 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36684 , F 141, S 8, H B 295177, I/A 11 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08