SONDEOS DE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA VIATOR (CAMPAMENTO) Km 0,920 - EL CASERIO
Código Postal 04230
Municipio Huércal de Almería
Provincia Almería
Razón Social SONDEOS DE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD INTERNACIONAL SL
CIF B86743309
Capital Social 99867.0 Euros
Fecha de Constitución 28/05/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SONDEOS DE INVESTIGACION ALMERIENSES SL
Propietario SONDEOS DE INVESTIGACION ALMERIENSES SL
VINCULACIONES DE SONDEOS DE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SONDEOS DE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gerardo Jimeno Campo | Representante | 24/06/2013 | 28/11/2016 |
Medina Medina Cristobal | Representante | 24/06/2013 | 28/11/2016 |
Sanchez Garcia Cesar | Representante | 24/06/2013 | 28/11/2016 |
Sanchez Gomez Javier | Apoderado | 09/04/2015 | 28/11/2016 |
SONDEOS DE INVESTIGACION ALMERIENSES SL | Socio Unico | 22/09/2016 | 28/11/2016 |
SONDEOS DE INVESTIGACION ALMERIENSES SL | Administrador Unico | 02/02/2016 | 28/11/2016 |
AVURNAVE SL | Administrador Mancomunado | 13/11/2015 | 02/02/2016 |
SONDEOS DE INVESTIGACION ALMERIENSES SL | Administrador Mancomunado | 13/11/2015 | 02/02/2016 |
AVURNAVE SL | Administrador Solidario | 24/06/2013 | 13/11/2015 |
Cmm Consultoria De Ingenieria Promociones Y Gestio | Administrador Solidario | 24/06/2013 | 13/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SONDEOS DE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 149, S 8, H AL 45141, I/A 5 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-04
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 149, S 8, H AL 45141, I/A 5 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-04
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 149, S 8, H AL 45141, I/A 4 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-04
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 149, S 8, H AL 45141, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.- El capital social se fija en la NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (99.867,00 E) dividido en NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SIETE (99.867) participaciones sociales de UN EURO (1,00 E) de valor nominal cada una de ellas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 149, S 8, H AL 45141, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-04
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 96.867,00 | Euros |
Capital Actual: | 99.867,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.228,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 149, S 8, H AL 45141, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 149, S 8, H AL 45141, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-04
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 149, S 8, H AL 45141, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-04
- CTRA VIATOR (CAMPAMENTO) Km 0,920 - EL CASERIO (HUERCAL DE ALMERIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 149, S 8, H AL 45141, I/A 2 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-04
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 149, S 8, H AL 45141, I/A 2 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-04