SON SERVERA SEGLE XXI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça de Sant Ignasi,, 1
Código Postal 07550
Municipio Son Servera
Provincia Illes Balears
Razón Social SON SERVERA SEGLE XXI SA
CIF A57284440
Actividad Actividades de cuidado diurno de niños
Fecha de Constitución 29/06/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SON SERVERA SEGLE XXI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SON SERVERA SEGLE XXI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayuntamiento De Son Servera | Socio único | 21/03/2019 | |
Dong Hu Fa Fang | COM.LIQ | 21/03/2019 | 21/03/2019 |
Dong Hu Fa Fang | Consejero | 24/11/2015 | 21/03/2019 |
Nebot Mascaro Miguel | Secretario No Consejero | 15/11/2010 | 21/03/2019 |
Servera Leno Jose Miguel | COM.LIQ | 21/03/2019 | 21/03/2019 |
Servera Leno Jose Miguel | COM.LIQ | 21/03/2019 | |
Servera Leno Jose Miguel | Secr.Com.Liq | 21/03/2019 | 21/03/2019 |
Servera Leno Jose Miguel | Consejero | 24/11/2015 | 21/03/2019 |
Servera Servera Antoni | COM.LIQ | 21/03/2019 | 21/03/2019 |
Servera Servera Antoni | Presidente | 09/01/2018 | 21/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SON SERVERA SEGLE XXI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 133, S 8, H PM 48121, I/A 13 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2020-100-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 133, S 8, H PM 48121, I/A 13 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2020-100-07
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 133, S 8, H PM 48121, I/A 13 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2020-100-07
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 133, S 8, H PM 48121, I/A 13 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2020-100-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 133, S 8, H PM 48121, I/A 13 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-07
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 133, S 8, H PM 48121, I/A 13 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-07
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 133, S 8, H PM 48121, I/A 12 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 133, S 8, H PM 48121, I/A 12 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-07
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 132, S 8, H PM 48121, I/A 11 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 132, S 8, H PM 48121, I/A 11 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07