SOMNOALERT AIE - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Carles III, 98
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOMNOALERT AIE
CIF V64271711
Actividad
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOMNOALERT AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOMNOALERT AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cardenal Izquierdo Marta | Apoderado Solidario | 16/05/2018 | 21/03/2023 |
Casaña Barber Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/11/2016 | 21/03/2023 |
Homs Gimenez Luis Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/11/2016 | 21/03/2023 |
Martin Sanchez Santos Vicente | Apoderado Mancomunado | 08/11/2016 | 21/03/2023 |
Miguel Galarza Edurne | Apoderado Solidario | 08/11/2016 | 21/03/2023 |
Rodriguez Gonzalez Silvia | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2018 | 21/03/2023 |
Serra Permanyer Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/11/2016 | 21/03/2023 |
Vilamajo Fontanet Enric | Administrador Unico | 15/07/2013 | 21/03/2023 |
Vilamajo Fontanet Enric | Liquidador | 21/03/2023 | 21/03/2023 |
Cano Guardia Luis Antonio | Apoderado Solidario | 08/11/2016 | 22/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOMNOALERT AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39012 , F 21, S 8, H B 339698, I/A 12 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
- DISOLUCION POR TRANSCURSO DEL PLAZO. TRANSMISION DE PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39012 , F 21, S 8, H B 339698, I/A 12 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39012 , F 21, S 8, H B 339698, I/A 12 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39012 , F 21, S 8, H B 339698, I/A 12 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39012 , F 21, S 8, H B 339698, I/A 11 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39012 , F 20, S 8, H B 339698, I/A 10 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39012 , F 20, S 8, H B 339698, I/A 9 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39012 , F 20, S 8, H B 339698, I/A 8 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39012 , F 19, S 8, H B 339698, I/A 7 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39012 , F 16, S 8, H B 339698, I/A 6 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08