SOMMER AUTOMATISMOS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Generalitat, 55
Código Postal 08530
Municipio La Garriga
Provincia Barcelona
Razón Social SOMMER AUTOMATISMOS ESPAÑA SL
CIF B53823530
Capital Social 275000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 24/11/2003
Página Web www.sommer.eu
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Sommer Antriebs-und Funktechnik Gmbh
VINCULACIONES DE SOMMER AUTOMATISMOS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOMMER AUTOMATISMOS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guillen Salla Sergi | Apoderado Solidario | 05/01/2015 | 18/06/2020 |
Lasala Grimalt Antoni | Apoderado Solidario | 19/12/2019 | 18/06/2020 |
Schaaf Gerd | Administrador Solidario | 15/06/2009 | 18/06/2020 |
Sommer Antriebs-und Funktechnik Gmbh | Socio Unico | 06/07/2010 | 18/06/2020 |
UTE GERDA SOMMER | Apoderado | 05/05/2016 | |
Boixet Carol Ramon | Administrador Solidario | 05/07/2010 | 19/01/2015 |
Sommer Frank | Administrador Solidario | 15/06/2009 | 05/07/2010 |
Wiczinowski Volkmar Reinhold | Administrador Solidario | 15/06/2009 |
ACTOS BORME DE SOMMER AUTOMATISMOS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43218 , F 48, S 8, H B 427522, I/A 14 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43218 , F 48, S 8, H B 427522, I/A 14 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43218 , F 47, S 8, H B 427522, I/A 13 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Capital Anterior: | 25.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 250.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 275.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43218 , F 47, S 8, H B 427522, I/A 12 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43218 , F 47, S 8, H B 427522, I/A 11 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43218 , F 47, S 8, H B 427522, I/A 10 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43218 , F 45, S 8, H B 427522, I/A 9 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
- AV GENERALITAT 55 POL.IND.CAN MET SIDRO (GARRIGA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43218 , F 45, S 8, H B 427522, I/A 8 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-08
- CL PRIORA XIXILONA Num.93 (GARRIGA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43218 , F 45, S 8, H B 427522, I/A 7 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-245-03