SOMFRU SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SOMFRU SA
CIF A78075520
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Argiles Felip Francisco
Auditor SAFONT AUDITORS ASSOCIATS SL
VINCULACIONES DE SOMFRU SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOMFRU SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Argiles Felip Francisco | Administrador Unico | 09/04/2010 | 29/11/2011 |
SAFONT AUDITORS ASSOCIATS SL | Auditor | 20/01/2011 | 29/11/2011 |
ACTOS BORME DE SOMFRU SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 138, S 8, H M 53465, I/A 30 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 138, S 8, H M 53465, I/A 30 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
- CANCELACION DE TODOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD, AL HABERSIDO ABSORBIDA POR LA DENOMINADA "NUFRI SLU", DOMICILIADA EINSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LLEIDA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 138, S 8, H M 53465, I/A 30 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
- Nota marginal de CIERRE PROVISIONAL de la hoja registral dela Sociedad "SOMFRU SA", domiciliada en Madrid, por el plazo de SEIS MESES, de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 RRM, al ser ABSORBIDA por la Sociedad denominada "NUFRI SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 126, S 8, H M 53465, I/A 29 M (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-28
- Desembolsado: 234.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 138, S 8, H M 53465, I/A 29 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-46-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 137, S 8, H M 53465, I/A 28 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 137, S 8, H M 53465, I/A 27 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 137, S 8, H M 53465, I/A 26 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28