SOM ROQUETES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Formentor, 11
Código Postal 07460
Municipio Pollença
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOM ROQUETES SL
CIF B57813693
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 07/06/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOM ROQUETES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOM ROQUETES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barba Martin Francisco Javier | Apoderado Solidario | 11/07/2013 | 24/10/2017 |
Capllonch Alemany Jose | Apoderado Solidario | 11/07/2013 | 24/10/2017 |
Capllonch Cerda Francisca Sandra | Administrador Unico | 11/06/2013 | 24/10/2017 |
Capllonch Cerda Francisca Sandra | Liquidador | 24/10/2017 | 24/10/2017 |
Capllonch Cerda Joan Pere | Apoderado Solidario | 11/07/2013 | 24/10/2017 |
ACTOS BORME DE SOM ROQUETES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2541 , F 159, S 8, H PM 71957, I/A 3 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2541 , F 159, S 8, H PM 71957, I/A 3 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2541 , F 159, S 8, H PM 71957, I/A 3 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2541 , F 159, S 8, H PM 71957, I/A 3 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2541 , F 159, S 8, H PM 71957, I/A 3 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 145, S 8, H PM 71957, I/A 2 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 143, S 8, H PM 71957, I/A 1 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-07
Dirección:C/ FORMENTOR 11 - PORT DE POLLENCA (POLLENSA)
Comienzo de operaciones:07/06/13
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:El comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados, de forma directa o en calidad de empresa franquiciada. La compra, venta y arrendamiento no financiero de bienes muebles e inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 143, S 8, H PM 71957, I/A 1 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-07