SOLVERE PROJECTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cocheras, 4
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLVERE PROJECTS SL
CIF B85852572
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 01/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOLVERE PROJECTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLVERE PROJECTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Miguel Seco Jose Maria | Apoderado Solidario | 23/02/2010 | 04/09/2024 |
Solano Sanchez Maria Teresa | Apoderado Solidario | 23/02/2010 | 04/09/2024 |
Solano Sanchez Maria Teresa | Administrador Unico | 31/01/2012 | 04/09/2024 |
Solano Sanchez Maria Teresa | Liquidador | 04/09/2024 | 04/09/2024 |
De Miguel Solano Alejandro | Administrador Unico | 23/02/2010 | 31/01/2012 |
ACTOS BORME DE SOLVERE PROJECTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 494958, I/A 4 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 494958, I/A 4 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 494958, I/A 4 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 494958, I/A 4 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27464 , F 183, S 8, H M 494958, I/A 3 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27464 , F 183, S 8, H M 494958, I/A 3 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27464 , F 182, S 8, H M 494958, I/A 2 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27464 , F 181, S 8, H M 494958, I/A 1 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-28
Dirección:C/ COCHERAS 4 PORTAL C ATICO 5 (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/01/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:ANALISIS, SUPERVISION, ADMINISTRACION, PRESUPUESTOS Y COORDINACION DE PROYECTOS..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27464 , F 181, S 8, H M 494958, I/A 1 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-28