SOLVERE INFRAESTRUCTURAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via de las Dos Castillas, 33
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLVERE INFRAESTRUCTURAS SL
CIF B93093953
Capital Social 3389.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 08/11/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cordovilla Marquez Jose Antonio
VINCULACIONES DE SOLVERE INFRAESTRUCTURAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLVERE INFRAESTRUCTURAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cordovilla Marquez Jose Antonio | Socio Unico | 18/03/2021 | 27/12/2022 |
Cordovilla Marquez Jose Antonio | Administrador Unico | 25/03/2019 | 27/12/2022 |
Cordovilla Marquez Jose Antonio | Liquidador | 27/12/2022 | 27/12/2022 |
Blasi Fabio | Apoderado | 01/04/2019 | 20/03/2021 |
Cordovilla Marquez Jose Antonio | Administrador Solidario | 12/01/2016 | 25/03/2019 |
Vilchez Moreno Jose Miguel | Administrador Solidario | 12/01/2016 | 25/03/2019 |
Cordovilla Marquez Jose Antonio | Presidente | 26/11/2010 | 12/01/2016 |
Cordovilla Marquez Jose Antonio | Consejero Delegado | 26/11/2010 | 12/01/2016 |
Cordovilla Marquez Jose Antonio | Consejero | 26/11/2010 | 12/01/2016 |
Cozar Fernandez Laura | Consejero | 26/11/2010 | 12/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOLVERE INFRAESTRUCTURAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29955 , F 24, S 8, H M 539069, I/A 10 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29955 , F 24, S 8, H M 539069, I/A 10 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29955 , F 24, S 8, H M 539069, I/A 10 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29955 , F 24, S 8, H M 539069, I/A 10 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29955 , F 24, S 8, H M 539069, I/A 9 (20/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29955 , F 24, S 8, H M 539069, I/A 8 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29955 , F 23, S 8, H M 539069, I/A 7 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
- VIA DE LAS DOS CASTILLAS, 33, EDIFICIO 4 B-A (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29955 , F 22, S 8, H M 539069, I/A 6 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29955 , F 22, S 8, H M 539069, I/A 6 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29955 , F 22, S 8, H M 539069, I/A 6 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28