SOLULES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Olabarria, 60
Código Postal 08173
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLULES SL
CIF B67353342
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/01/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOLULES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLULES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ros Morte Alberto | Liquidador | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
Ros Morte Alberto | Administrador Unico | 30/01/2019 | 09/01/2023 |
Salvador Roig Mercedes | Apoderado Solidario | 06/02/2019 | 09/01/2023 |
ACTOS BORME DE SOLULES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46736 , F 147, S 8, H B 529277, I/A 3 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46736 , F 147, S 8, H B 529277, I/A 3 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46736 , F 147, S 8, H B 529277, I/A 3 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46736 , F 146, S 8, H B 529277, I/A 2 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46736 , F 145, S 8, H B 529277, I/A 1 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Dirección:PS OLABARRIA NUM.60 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:08/01/19
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:LA ADQUISICION, TENENCIA Y ADMINISTRACION DIRECTA O INDIRECTA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES SOCIALES, CUOTAS Y CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICI`PACION O INTERES EN EL CAPITAL SOCIAL, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46736 , F 145, S 8, H B 529277, I/A 1 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08