SOLUCIONES Y PROYECTOS EMPRESARIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cotanda, 2
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLUCIONES Y PROYECTOS EMPRESARIALES SL
CIF B98508898
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 24/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOLUCIONES Y PROYECTOS EMPRESARIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLUCIONES Y PROYECTOS EMPRESARIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cebrian Collado Rafael | Apoderado | 19/02/2014 | 07/03/2019 |
Rocillo Martinez Juan Angel | Liquidador Unico | 07/03/2019 | 07/03/2019 |
Rocillo Martinez Juan Angel | Administrador Unico | 20/02/2013 | 07/03/2019 |
Picasarri Urbizu Vicente | Apoderado | 27/02/2013 | 27/02/2014 |
ACTOS BORME DE SOLUCIONES Y PROYECTOS EMPRESARIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9589, L 6871, F 166, S 8, H V 152576, I/A 5 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9589, L 6871, F 166, S 8, H V 152576, I/A 5 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9589, L 6871, F 166, S 8, H V 152576, I/A 5 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9589, L 6871, F 166, S 8, H V 152576, I/A 5 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9589, L 6871, F 166, S 8, H V 152576, I/A 5 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9589, L 6871, F 166, S 8, H V 152576, I/A 4 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9589, L 6871, F 166, S 8, H V 152576, I/A 3 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9589, L 6871, F 165, S 8, H V 152576, I/A 2 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9589, L 6871, F 164, S 8, H V 152576, I/A 1 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-46
Dirección:C/ COTANDA 2 1 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:24/01/13
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto: 1.- La explotación, gestión, promoción y comercialización de todo tipo de establecimientos de hostelería y restauración, incluidas las residencias de estudiantes y Colegios mayores. 2.- El asesoramiento y gestión de todo tipo de entidades mercantiles. 3.- La adquisición
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9589, L 6871, F 164, S 8, H V 152576, I/A 1 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-46