SOLUCIONES PORESCRITO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lomo Blanco, 8
Código Postal 35580
Municipio Yaiza
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLUCIONES PORESCRITO SL
CIF B76358084
Capital Social 100679.25 Euros
Fecha de Constitución 17/10/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOLUCIONES PORESCRITO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLUCIONES PORESCRITO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Corrales Maria Josefa | Apoderado | 31/10/2019 | 21/01/2021 |
Rodriguez Corrales Maria Josefa | Administrador Unico | 31/10/2019 | 21/01/2021 |
Rodriguez Corrales Maria Josefa | Liquidador | 21/01/2021 | 21/01/2021 |
ACTOS BORME DE SOLUCIONES PORESCRITO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 59, S 8, H IL 12552, I/A 3 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 59, S 8, H IL 12552, I/A 3 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 59, S 8, H IL 12552, I/A 3 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-35
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 59, S 8, H IL 12552, I/A 3 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : Artículo 5º. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 59, S 8, H IL 12552, I/A 2 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-35
Capital Anterior: | 92.625,00 | Euros |
Aumento de capital: | 8.054,25 | Euros |
Capital Actual: | 100.679,25 | Euros |
Porcentaje: | 8,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 59, S 8, H IL 12552, I/A 2 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-35
Capital Anterior: | 80.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 12.625,00 | Euros |
Capital Actual: | 92.625,00 | Euros |
Porcentaje: | 15,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 59, S 8, H IL 12552, I/A 2 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-35
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 57, S 8, H IL 12552, I/A 1 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 57, S 8, H IL 12552, I/A 1 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-35
Dirección:C/ LOMO BLANCO, 8 35580 (YAIZA)
Comienzo de operaciones:17/10/19
Capital:80.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por actividad la provisión de aplicaciones de telecomunicaciones especializadas, como las operaciones de seguimiento por satélite, telemetría y radar, la explotación de estaciones terminales de telecomunicación por satélite e instalaciones asociadas, conectadas con uno o más siste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 57, S 8, H IL 12552, I/A 1 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-35