SOLUCIONES HOSTELERAS INTERACTIVAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Villaviciosa de Odón
Provincia Madrid
Razón Social SOLUCIONES HOSTELERAS INTERACTIVAS SL
CIF B85394351
Capital Social 102701.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 11/04/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario RESERVAS DE RESTAURANTES SL
VINCULACIONES DE SOLUCIONES HOSTELERAS INTERACTIVAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLUCIONES HOSTELERAS INTERACTIVAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gadhia Sandip | Administrador Unico | 18/01/2017 | 14/11/2017 |
RESERVAS DE RESTAURANTES SL | Socio Unico | 26/04/2016 | 14/11/2017 |
Fernandez Ruiz Antonio | Administrador Unico | 28/09/2016 | 18/01/2017 |
Pastega Milans Del Bosch Pablo | Administrador Unico | 26/04/2016 | 28/09/2016 |
Alonso Gallo Jesus | Administrador Solidario | 29/07/2009 | 26/04/2016 |
Fernandez Ruiz Antonio | Administrador Solidario | 29/07/2009 | 26/04/2016 |
Alonso Gallo Jesus | Administrador Unico | 29/07/2009 |
ACTOS BORME DE SOLUCIONES HOSTELERAS INTERACTIVAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33977 , F 140, S 8, H M 461260, I/A 12 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33977 , F 140, S 8, H M 461260, I/A 12 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33977 , F 140, S 8, H M 461260, I/A 12 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33977 , F 140, S 8, H M 461260, I/A 11 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33977 , F 140, S 8, H M 461260, I/A 11 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33977 , F 140, S 8, H M 461260, I/A 10 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33977 , F 140, S 8, H M 461260, I/A 10 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25593 , F 69, S 8, H M 461260, I/A 9 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25593 , F 69, S 8, H M 461260, I/A 8 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25593 , F 69, S 8, H M 461260, I/A 8 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28