SOLUCIONES DE INGENIERIA EFICIENCIA Y TECNICAS ENERGETICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Las Infantas, 8
Código Postal 09001
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLUCIONES DE INGENIERIA EFICIENCIA Y TECNICAS ENERGETICAS SL
CIF B09517574
Capital Social 19968.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 06/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOLUCIONES DE INGENIERIA EFICIENCIA Y TECNICAS ENERGETICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLUCIONES DE INGENIERIA EFICIENCIA Y TECNICAS ENERGETICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Miguel Jorge | Liquidador | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Ruiz Miguel Jorge | Administrador Unico | 27/06/2013 | 17/01/2018 |
Orcajo Campillo Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 02/10/2010 | 27/06/2013 |
Ruiz Miguel Jorge | Administrador Mancomunado | 02/10/2010 | 27/06/2013 |
ACTOS BORME DE SOLUCIONES DE INGENIERIA EFICIENCIA Y TECNICAS ENERGETICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 20, S 8, H BU 13809, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 20, S 8, H BU 13809, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-09
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 20, S 8, H BU 13809, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 20, S 8, H BU 13809, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 20, S 8, H BU 13809, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-09
Capital Anterior: | 3.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 16.768,00 | Euros |
Capital Actual: | 19.968,00 | Euros |
Porcentaje: | 524,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 20, S 8, H BU 13809, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 20, S 8, H BU 13809, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 20, S 8, H BU 13809, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 18, S 8, H BU 13809, I/A 1 (02/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-09