SOLUCION NAVES INDUSTRIALES SL - EXTINGUIDA
Municipio Galdakao
Provincia Bizkaia
Razón Social SOLUCION NAVES INDUSTRIALES SL
CIF B95131777
Capital Social 5764840.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario UMPRO 2.000 SL
Auditor BDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SOLUCION NAVES INDUSTRIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLUCION NAVES INDUSTRIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arberas Urrutia Andoni | Auditor | 03/12/2010 | 19/01/2015 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 07/10/2014 | 19/01/2015 |
Gonzalez Fernandez Jose Luis | Auditor Suplente | 03/12/2010 | 19/01/2015 |
Sotomayor Raymond Joaquin | Apoderado | 02/05/2012 | 19/01/2015 |
Urrutikoetxea Garcia Mikel | Administrador Solidario | 19/09/2014 | 19/01/2015 |
Urrutikoetxea Garcia Oihana Miren | Administrador Solidario | 19/09/2014 | 19/01/2015 |
UMPRO 2.000 SL | Socio Unico | 19/09/2014 | 16/01/2015 |
Sotomayor Raymond Joaquin | Secretario | 19/09/2014 | |
Urrutikoetxea Garcia Koldo | Consejero | 02/08/2010 | 19/09/2014 |
Urrutikoetxea Garcia Mikel | Presidente | 19/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOLUCION NAVES INDUSTRIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 80, S 8, H BI 30112, I/A 23 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 80, S 8, H BI 30112, I/A 23 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 80, S 8, H BI 30112, I/A 22 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 79, S 8, H BI 30112, I/A 21 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-48
Capital Anterior: | 6.075.520,00 | Euros |
Disminución de capital | 310.680,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.764.840,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,11 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 78, S 8, H BI 30112, I/A 20 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-48
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 78, S 8, H BI 30112, I/A 18 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 78, S 8, H BI 30112, I/A 18 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-48
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 78, S 8, H BI 30112, I/A 18 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-48
Capital Anterior: | 6.904.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 828.480,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.075.520,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 78, S 8, H BI 30112, I/A 17 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 78, S 8, H BI 30112, I/A 17 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-48