SOLUASTUR SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcalde Antonio Cienfuegos, 20
Código Postal 33930
Municipio Langreo
Provincia Asturias
Razón Social SOLUASTUR SRL
CIF B33493560
Actividad Elaboración de café, té e infusiones
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SOLUASTUR SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLUASTUR SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Del Cueto Celestino Jose | Administrador Solidario | 18/12/2020 | 20/01/2022 |
Diaz Del Cueto Celestino Jose | Liquidador Solidario | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
Iglesias Suarez Jose Ramon | Administrador Solidario | 18/12/2020 | 20/01/2022 |
Iglesias Suarez Jose Ramon | Liquidador Solidario | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
CAFES EL GLOBO SL | Presidente | 18/12/2020 | |
CAFES EL GLOBO SL | Consejero | 18/12/2020 | |
Diaz Del Cueto Celestino Jose | Secretario | 18/12/2020 | |
Diaz Del Cueto Celestino Jose | Consejero | 18/12/2020 | |
Martinez Arguelles Mario | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2020 | |
Martinez Arguelles Mario | Consejero | 18/12/2020 |
ACTOS BORME DE SOLUASTUR SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 61, S 8, H AS 15883, I/A 4 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 61, S 8, H AS 15883, I/A 4 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-33
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 61, S 8, H AS 15883, I/A 4 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 61, S 8, H AS 15883, I/A 4 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-33
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 61, S 8, H AS 15883, I/A 3 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 61, S 8, H AS 15883, I/A 3 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-33
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 61, S 8, H AS 15883, I/A 3 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 60, S 8, H AS 15883, I/A 2 m (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 60, S 8, H AS 15883, I/AMARGE 2 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-33