SOLTEN III ARICO SA - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL DE GRANADILLA S/N
Municipio Granadilla de Abona
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social SOLTEN III ARICO SA
CIF A38967964
Capital Social 60200.0 Euros
Fecha de Constitución 29/10/2008
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Alonso Rodriguez Carlos
VINCULACIONES DE SOLTEN III ARICO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLTEN III ARICO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Rodriguez Carlos | Presidente | 20/01/2009 | 05/02/2013 |
Alonso Rodriguez Carlos | Consejero | 20/01/2009 | 05/02/2013 |
Cendagorta Galarza Lopez Manuel | Secretario | 20/01/2009 | 05/02/2013 |
Cendagorta Galarza Lopez Manuel | Consejero Delegado | 20/01/2009 | 05/02/2013 |
Cendagorta Galarza Lopez Manuel | Consejero | 20/01/2009 | 05/02/2013 |
Garcia Marichal Antonio Miguel | Consejero | 15/11/2012 | 05/02/2013 |
Mendez Oramas Monica | Consejero | 20/01/2009 | 15/11/2012 |
ACTOS BORME DE SOLTEN III ARICO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079 , F 171, S 8, H TF 45353, I/A 3 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079 , F 171, S 8, H TF 45353, I/A 3 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-38
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079 , F 171, S 8, H TF 45353, I/A 2 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-38
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079 , F 171, S 8, H TF 45353, I/A 2 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-148-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-231-38
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079 , F 169, S 8, H TF 45353, I/A 1 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-38
Dirección:POLIG INDUSTRIAL DE GRANADILLA S/N (GRANADILLA DE ABONA)
Comienzo de operaciones:29/10/08
Objeto social:OBJETO SOCIAL. La sociedad tiene por objeto las siguientes actividades: A.La promoción, diseño, construcción, explotación de todo tipo de plantas generadoras de energías alternativas o renovables, así como la realización y promoción de cualquier tipo de investigación
Capital Suscrito:60.200,00 Euros
Desembolsado:60.200,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079 , F 169, S 8, H TF 45353, I/A 1 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-38