SOLTEL-MAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptda Foia Manera, 66
Código Postal 03503
Municipio Benidorm
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social SOLTEL-MAR SL
CIF B53447249
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Administrador único
Propietario DEVESA CONFORT SL
VINCULACIONES DE SOLTEL-MAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLTEL-MAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEVESA CONFORT SL | Socio Unico | 28/06/2018 | 14/06/2024 |
DEVESA CONFORT SL | Administrador Unico | 02/07/2018 | 14/06/2024 |
DEVESA CONFORT SL | Liquidador | 14/06/2024 | 14/06/2024 |
Ripoll Devesa Vicenta Maria | Apoderado | 15/03/2016 | 14/06/2024 |
Devesa Ivorra Pedro Juan | Administrador Unico | 02/07/2018 |
ACTOS BORME DE SOLTEL-MAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 58047, I/A 7 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 58047, I/A 7 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 58047, I/A 7 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 58047, I/A 7 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-03
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 12. Administración y retribución
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 196, S 8, H A 58047, I/A 5 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 196, S 8, H A 58047, I/A 5 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 196, S 8, H A 58047, I/A 5 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 196, S 8, H A 58047, I/A 4 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 195, S 8, H A 58047, I/A 3 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-181-03