SOLRAC OSLE 25 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bravo Murillo, 359
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLRAC OSLE 25 SL
CIF B85710572
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Fecha de Constitución 26/05/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cristino Macho Quevedo Irene
VINCULACIONES DE SOLRAC OSLE 25 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLRAC OSLE 25 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cristino Macho Quevedo Irene | Administrador Unico | 27/04/2011 | 07/11/2017 |
Elso Cristino Carlos | Apoderado | 27/04/2011 | 07/11/2017 |
Elso Cristino Carlos | Administrador Unico | 05/06/2009 | 27/04/2011 |
ACTOS BORME DE SOLRAC OSLE 25 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 158, S 8, H M 482042, I/A 4 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOLRAC OSLE 25 SL
Nif:B85710572
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Parte Dispositiva:
Declarada la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa extinguiendose la Sociedad
Fecha de Resolución:16/09/2016
Número Procedimiento Concursal:366/2016
Datos Registrales:
Tomo:
26751
Libro:
0
Folio:
158
Hoja:
8-482042
Inscripción:
4
Fecha Inscripción07/11/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 158, S 8, H M 482042, I/A 4 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOLRAC OSLE 25 SL
Nif:B85710572
Solicitud de declaración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Parte Dispositiva:
Declarada la Sociedad en concurso voluntario
Fecha de Resolución:16/09/2016
Número Procedimiento Concursal:366/2016
Datos Registrales:
Tomo:
26751
Libro:
0
Folio:
158
Hoja:
8-482042
Inscripción:
4
Fecha Inscripción07/11/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 158, S 8, H M 482042, I/A 4 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 157, S 8, H M 482042, I/A 3 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 157, S 8, H M 482042, I/A 2 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 157, S 8, H M 482042, I/A 2 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 155, S 8, H M 482042, I/A 1 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-28
Dirección:C/ BRAVO MURILLO 359 (MADRID)
Comienzo de operaciones:26/05/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS, ASI COMO OTROS SERVICIOS DE ALIMENTACION PROPIOS DE RESTAURACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26751 , F 155, S 8, H M 482042, I/A 1 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-28