SOLOLA PRIVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Julian Romea, 11
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLOLA PRIVA SL
CIF B85818771
Capital Social 1263148.5 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 12/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOLOLA PRIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLOLA PRIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bravo Cuervo Julian | Apoderado | 23/06/2016 | 08/11/2022 |
Bravo Cuervo Maria Jose | Apoderado | 23/06/2016 | 08/11/2022 |
Bravo Cuervo Maria Victoria | Apoderado | 23/06/2016 | 08/11/2022 |
Bravo Saez Jose Luis | Apoderado Solidario | 24/10/2016 | 08/11/2022 |
Bravo Saez Jose Luis | Administrador Mancomunado | 04/08/2016 | 08/11/2022 |
Cuervo Prendes Maria-victoria | Administrador Unico | 27/11/2017 | 08/11/2022 |
Cuervo Prendes Maria-victoria | Apoderado Solidario | 24/10/2016 | 08/11/2022 |
Cuervo Prendes Maria-victoria | Liquidador | 08/11/2022 | 08/11/2022 |
De Los Santos Moreno Maria Purificacion | Apoderado | 02/12/2020 | 08/11/2022 |
Garcia De Marina Rico Juan | Apoderado | 21/03/2016 | 08/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOLOLA PRIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 35, S 8, H M 490915, I/A 19 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 35, S 8, H M 490915, I/A 19 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 35, S 8, H M 490915, I/A 19 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 35, S 8, H M 490915, I/A 19 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27249 , F 35, S 8, H M 490915, I/A 18 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
- C/ JULIAN ROMEA 11 - ENTREPLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27249 , F 35, S 8, H M 490915, I/A 17 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Capital Anterior: | 5.491.950,00 | Euros |
Disminución de capital | 4.228.801,50 | Euros |
Capital Actual: | 1.263.148,50 | Euros |
Porcentaje: | 77,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27249 , F 35, S 8, H M 490915, I/A 16 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27249 , F 35, S 8, H M 490915, I/A 15 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27249 , F 34, S 8, H M 490915, I/A 14 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27249 , F 34, S 8, H M 490915, I/A 14 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28