SOLIMAR FOTOVOLTAICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLIMAR FOTOVOLTAICA SL
CIF B84785633
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Q-ENERGY NORBA SL
VINCULACIONES DE SOLIMAR FOTOVOLTAICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLIMAR FOTOVOLTAICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado | 22/12/2021 | 03/12/2022 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 22/12/2021 | 03/12/2022 |
De La Cuesta De Los Mozos Juan Pablo | Apoderado | 22/12/2021 | 03/12/2022 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado | 22/12/2021 | 03/12/2022 |
Espinosa Balaca Manuel | Administrador Solidario | 22/12/2021 | 03/12/2022 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 22/12/2021 | 03/12/2022 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado | 22/12/2021 | 03/12/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 22/12/2021 | 03/12/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 22/12/2021 | 03/12/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado | 22/12/2021 | 03/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOLIMAR FOTOVOLTAICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 165, S 8, H M 417754, I/A 3 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 165, S 8, H M 417754, I/A 3 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 165, S 8, H M 417754, I/A 3 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 165, S 8, H M 417754, I/A 3 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- C/ JENNER NUMERO 3, 4º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 162, S 8, H M 417754, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Administrador Solidario
Apoderado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 162, S 8, H M 417754, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 162, S 8, H M 417754, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23298 , F 162, S 8, H M 417754, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28