SOLENTISER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pascual I Genís, 1
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLENTISER SL
CIF B97997753
Capital Social 350000.0 Euros
Actividad Cultivo de cítricos
Fecha de Constitución 30/01/2008
Nombres Anteriores
- SOLENTIS ENERGIAS RENOVABLES SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOLENTISER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLENTISER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Crespo Cañigral Maria Del Carmen | Apoderado | 19/06/2009 | 10/12/2020 |
LUOGHI SL | Liquidador Unico | 10/12/2020 | 10/12/2020 |
Soler Gimenez Jose Vicente | Administrador Unico | 31/01/2014 | 10/12/2020 |
LUOGHI SL | Administrador Unico | 19/06/2009 | 31/01/2014 |
Crespo Cañigral Carmen | Administrador Unico | 19/06/2009 |
ACTOS BORME DE SOLENTISER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 218, S 8, H V 126898, I/A 15 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 218, S 8, H V 126898, I/A 15 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico. La Liquidadora Unica "LUOGHI, S.L.", ha designado persona física representante a Don José Vicente Soler Giménez con D.N.I. 22553866-C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 218, S 8, H V 126898, I/A 15 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 218, S 8, H V 126898, I/A 15 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 218, S 8, H V 126898, I/A 15 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-46
- C/ PASCUAL Y GENIS 1 8 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 217, S 8, H V 126898, I/A 14 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-46
- a) La explotación agraria de fincas propias y ajenas. CNAE 0123. b) La comercialización, importación y exportación de productos agrícolas. CNAE 4631. c) La adquisición y arrendamiento de inmuebles, tanto rústicos como urbanos a excepción del arrendamiento financiero. d) La producción, distribución
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 217, S 8, H V 126898, I/A 13 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 217, S 8, H V 126898, I/A 12 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 217, S 8, H V 126898, I/A 12 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-122-46