SOLEIL GOURMAND J&N SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Anzaran, 9
Código Postal 20301
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SOLEIL GOURMAND J&N SL
CIF B75097741
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 24/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Maillo Alonso Nerea
VINCULACIONES DE SOLEIL GOURMAND J&N SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLEIL GOURMAND J&N SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maillo Alonso Nerea | Administrador Unico | 04/04/2014 | 15/01/2018 |
Maillo Alonso Nerea | Socio Unico | 04/04/2014 | 15/01/2018 |
Maillo Alonso Nerea | Liquidador | 15/01/2018 | 15/01/2018 |
Maillo Alonso Nerea | Administrador Solidario | 25/11/2013 | 04/04/2014 |
Ruiz Claver Miren Josune | Administrador Solidario | 25/11/2013 | 04/04/2014 |
ACTOS BORME DE SOLEIL GOURMAND J&N SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 176, S 8, H SS 35871, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 176, S 8, H SS 35871, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 176, S 8, H SS 35871, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 176, S 8, H SS 35871, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 175, S 8, H SS 35871, I/A 3 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 175, S 8, H SS 35871, I/A 2 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 175, S 8, H SS 35871, I/A 2 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 175, S 8, H SS 35871, I/A 2 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 173, S 8, H SS 35871, I/A 1 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-20
Dirección:PLAZA PLAZA ANZARAN, 9.- (IRUN)
Comienzo de operaciones:24/10/13
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:Cafetería y panadería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 173, S 8, H SS 35871, I/A 1 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-20