SOLDEC TECNOLOGIAS AMBIENTALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Infanta Mercedes, 90
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SOLDEC TECNOLOGIAS AMBIENTALES SL
CIF B84861459
Capital Social 430000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 13/09/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOLDEC TECNOLOGIAS AMBIENTALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLDEC TECNOLOGIAS AMBIENTALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guillan Llorente Gonzalo | Liquidador | 31/10/2017 | 20/07/2018 |
Jacob Philippe Albert Georges | Consejero | 18/05/2009 | 20/07/2018 |
Maes Johah Georges K | Consejero | 18/05/2009 | 20/07/2018 |
Campos Mora Alfonso | Secretario | 31/10/2017 | |
Catteau Pierre Henri Michel Marie Joseph | Consejero Delegado Mancomunado | 18/05/2009 | |
Catteau Pierre Henri Michel Marie Joseph | Consejero | 18/05/2009 | |
Poppe Dirk Alfons Frans | Vicepresidente | 18/05/2009 | |
Poppe Dirk Alfons Frans | Consejero Delegado Mancomunado | 18/05/2009 | |
Poppe Dirk Alfons Frans | Consejero | 18/05/2009 |
ACTOS BORME DE SOLDEC TECNOLOGIAS AMBIENTALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23406 , F 106, S 8, H M 419799, I/A 9 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23406 , F 106, S 8, H M 419799, I/A 8 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23406 , F 106, S 8, H M 419799, I/A 8 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23406 , F 106, S 8, H M 419799, I/A 8 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Capital Anterior: | 400.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 430.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23406 , F 105, S 8, H M 419799, I/A 7 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-106-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-104-28
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 400.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 300,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23406 , F 105, S 8, H M 419799, I/A 6 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23406 , F 105, S 8, H M 419799, I/A 5 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-28