SOLCHAGA RECIO CORPORATE FINANCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 1
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SOLCHAGA RECIO CORPORATE FINANCE SL
CIF B85552503
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 23/10/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario SOLCHAGA RECIO ASOCIADOS SA
VINCULACIONES DE SOLCHAGA RECIO CORPORATE FINANCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLCHAGA RECIO CORPORATE FINANCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Recio Arias Jose Aureliano | Administrador Solidario | 22/05/2012 | 01/12/2016 |
Recio Arias Jose Aureliano | Liquidador | 01/12/2016 | 01/12/2016 |
Solchaga Catalan Carlos | Administrador Solidario | 22/05/2012 | 01/12/2016 |
SOLCHAGA RECIO ASOCIADOS SA | Socio Unico | 22/05/2012 | 01/12/2016 |
Macmillan-scott James Robin Alexander | Consejero Delegado Solidario | 22/05/2012 | |
Macmillan-scott James Robin Alexander | Consejero | 22/05/2012 | |
Recio Arias Jose Aureliano | Consejero Delegado Solidario | 22/05/2012 | |
Recio Arias Jose Aureliano | Consejero | 22/05/2012 | |
Solchaga Catalan Carlos | Consejero Delegado Solidario | 22/05/2012 | |
Solchaga Catalan Carlos | Presidente | 22/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOLCHAGA RECIO CORPORATE FINANCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26130 , F 206, S 8, H M 471010, I/A 3 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26130 , F 206, S 8, H M 471010, I/A 3 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26130 , F 206, S 8, H M 471010, I/A 3 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26130 , F 206, S 8, H M 471010, I/A 3 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26130 , F 206, S 8, H M 471010, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26130 , F 206, S 8, H M 471010, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26130 , F 206, S 8, H M 471010, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26130 , F 206, S 8, H M 471010, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-28