SOLARTE INVERSORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social AV GUIPUZCOA Num.147 P.3 PTA.1
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SOLARTE INVERSORES SL
CIF B66633199
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 02/11/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOLARTE INVERSORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLARTE INVERSORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casas Andreu Annabel | Apoderado Solidario | 13/07/2018 | 27/04/2022 |
Peña Cañete De Cardenas Esterri | Liquidador | 27/04/2022 | 27/04/2022 |
Peña Cañete De Cardenas Esterri | Administrador Unico | 17/04/2018 | 27/04/2022 |
Peña Lucia Jose Maria | Apoderado Solidario | 10/12/2018 | 27/04/2022 |
Navarro Navarro Francisco Javier | Administrador Unico | 18/11/2015 | 17/04/2018 |
ACTOS BORME DE SOLARTE INVERSORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 77, S 8, H B 475934, I/A 5 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 77, S 8, H B 475934, I/A 5 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 77, S 8, H B 475934, I/A 5 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 76, S 8, H B 475934, I/A 4 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 76, S 8, H B 475934, I/A 3 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
- AV GUIPUZCOA Num.147 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 75, S 8, H B 475934, I/A 2 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 75, S 8, H B 475934, I/A 2 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 75, S 8, H B 475934, I/A 2 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 75, S 8, H B 475934, I/A 1 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Dirección:CL BISCAIA NUM.367 P.1 PTA.4 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:02/11/15
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL:6810 COMPRAVENTA DE BIENES INMOBILIARIOS POR CUENTA PROPIA. OTRAS ACTIVIDADES 6820 ALQUILER DE BIENES INMOBILIARIOS POR CUENTA PROPIA. CNAE 4110 PROMOCION INMOBILIARIA-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45066 , F 75, S 8, H B 475934, I/A 1 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08