SOLARPACK PROMO2007 CUARENTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Algorta, 16
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social SOLARPACK PROMO2007 CUARENTA SL
CIF B95421970
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 02/05/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Parlade Galindez Tomas
Propietario ZELESTRA CORPORACION SA
VINCULACIONES DE SOLARPACK PROMO2007 CUARENTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLARPACK PROMO2007 CUARENTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Olamendi Lopez Joseba Andoni | Administrador Unico | 26/01/2022 | 09/06/2022 |
Parlade Galindez Tomas | Administrador Unico | 26/01/2022 | 09/06/2022 |
ZELESTRA CORPORACION SA | Socio Unico | 03/05/2019 | 09/06/2022 |
Burgos Galindez Maria | Administrador Unico | 03/05/2019 | 26/01/2022 |
Arregui Peña Elena | Administrador Unico | 03/05/2019 |
ACTOS BORME DE SOLARPACK PROMO2007 CUARENTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711 , F 165, S 8, H BI 46431, I/A 7 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711 , F 165, S 8, H BI 46431, I/A 7 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711 , F 165, S 8, H BI 46431, I/A 6 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711 , F 165, S 8, H BI 46431, I/A 6 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711 , F 165, S 8, H BI 46431, I/A 6 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-48
- AVDA ALGORTA 16 3º (GETXO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711 , F 165, S 8, H BI 46431, I/A 5 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711 , F 165, S 8, H BI 46431, I/A 5 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711 , F 165, S 8, H BI 46431, I/A 5 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711 , F 165, S 8, H BI 46431, I/A 5 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-128-28