SOLARIG N-GAGE INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB LAS CAMARETAS, CALLE N, 6 2
Municipio Golmayo
Provincia Soria
Razón Social SOLARIG N-GAGE INVESTMENT SL
CIF B85166858
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 18/07/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SOLARIG N-GAGE INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLARIG N-GAGE INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Barrio Morales Ricardo | Administrador Mancomunado | 12/02/2010 | 31/01/2013 |
Moraga Delgado Jose Miguel | Administrador Mancomunado | 12/02/2010 | 31/01/2013 |
Rocco Agnese | Administrador Mancomunado | 12/02/2010 | 31/01/2013 |
Sureda Juarez Jaime | Administrador Mancomunado | 12/02/2010 | 31/01/2013 |
Vallejo Muñoz David | Administrador Mancomunado | 12/02/2010 | 31/01/2013 |
Vallejo Muñoz David | Apoderado | 12/02/2010 | 31/01/2013 |
Sureda Juarez Jaime | Administrador Unico | 12/02/2010 |
ACTOS BORME DE SOLARIG N-GAGE INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 127, F 115, S 8, H SO 3103, I/A 5 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-42
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 127, F 115, S 8, H SO 3103, I/A 5 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-42
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 127, F 115, S 8, H SO 3103, I/A 5 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-42
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-7-42
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-42
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 127, F 114, S 8, H SO 3103, I/A 4 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-42
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: 8. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 127, F 114, S 8, H SO 3103, I/A 3 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-42
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 127, F 114, S 8, H SO 3103, I/A 3 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-42
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 127, F 114, S 8, H SO 3103, I/A 3 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-42
- URB LAS CAMARETAS, CALLE N, 6 2 (GOLMAYO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 127, F 112, S 8, H SO 3103, I/A 2 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-42