SOLAR TERMICA TOLDILLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Charles Darwin, S/N
Código Postal 41092
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social SOLAR TERMICA TOLDILLA SL
CIF B91681726
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 18/07/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOLAR TERMICA TOLDILLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLAR TERMICA TOLDILLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOGARIS ENERGY CSP SL | Socio único | 23/12/2013 | |
Castillo Morales Juan | Apoderado Solidario | 24/10/2013 | 23/12/2013 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Presidente | 10/01/2013 | 23/12/2013 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/01/2013 | 23/12/2013 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero | 10/01/2013 | 23/12/2013 |
Gallego Gonzalez Rosa Maria | Apoderado Solidario | 24/10/2013 | 23/12/2013 |
Gomez Rios Gonzalo | Apoderado Solidario | 24/10/2013 | 23/12/2013 |
GONGALTRES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/01/2013 | 23/12/2013 |
GONGALTRES SL | Consejero | 10/01/2013 | 23/12/2013 |
Gonzalez Humanes Juan | Apoderado Solidario | 24/10/2013 | 23/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOLAR TERMICA TOLDILLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4756 , F 189, S 8, H SE 75553, I/A 5 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4756 , F 189, S 8, H SE 75553, I/A 5 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Socio único
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4756 , F 189, S 8, H SE 75553, I/A 5 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4756 , F 189, S 8, H SE 75553, I/A 4 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-41
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4756 , F 188, S 8, H SE 75553, I/A 3 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-41
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4756 , F 188, S 8, H SE 75553, I/A 3 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4756 , F 187, S 8, H SE 75553, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4756 , F 187, S 8, H SE 75553, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4756 , F 187, S 8, H SE 75553, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-41