SOLAR SUR RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tigre, 3
Código Postal 18220
Municipio Albolote
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLAR SUR RENOVABLES SL
CIF B18916445
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 13/10/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Morillas Gasquez Ignacio Jose
VINCULACIONES DE SOLAR SUR RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLAR SUR RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morillas Gasquez Ignacio Jose | Liquidador | 13/07/2016 | 13/07/2016 |
Morillas Gasquez Ignacio Jose | Socio Unico | 27/09/2012 | 13/07/2016 |
Morillas Gasquez Ignacio Jose | Administrador Unico | 16/09/2010 | 13/07/2016 |
Gasquez Alvarez Luis Alvaro | Administrador Solidario | 27/10/2009 | 16/09/2010 |
Morillas Gasquez Ignacio Jose | Administrador Solidario | 27/10/2009 | 16/09/2010 |
ACTOS BORME DE SOLAR SUR RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 209, S 8, H GR 37344, I/A 4 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 209, S 8, H GR 37344, I/A 4 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 209, S 8, H GR 37344, I/A 4 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 209, S 8, H GR 37344, I/A 4 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 209, S 8, H GR 37344, I/A 3 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-216-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-9-18
- Se opta, de entre los distintos sistemas de Administración social previstos estatutariamente, por el de un Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 209, S 8, H GR 37344, I/A 2 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 209, S 8, H GR 37344, I/A 2 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 209, S 8, H GR 37344, I/A 2 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-18