SOLAR FOTOVOLTAICA PABELLON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Charles Darwin, S/N
Código Postal 41092
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social SOLAR FOTOVOLTAICA PABELLON SL
CIF B91679423
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 11/07/2007
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario BOGARIS ENERGY SL
VINCULACIONES DE SOLAR FOTOVOLTAICA PABELLON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLAR FOTOVOLTAICA PABELLON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOGARIS ENERGY SL | Socio Unico | 24/07/2015 | 28/12/2015 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/01/2013 | 28/12/2015 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero | 09/01/2013 | 28/12/2015 |
GONGALTRES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/01/2013 | 28/12/2015 |
GONGALTRES SL | Consejero | 09/01/2013 | 28/12/2015 |
IBERTAS PROYECTOS 1 SL | Presidente | 23/02/2015 | 28/12/2015 |
IBERTAS PROYECTOS 1 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/01/2013 | 28/12/2015 |
IBERTAS PROYECTOS 1 SL | Consejero | 09/01/2013 | 28/12/2015 |
MANYARA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/01/2013 | 28/12/2015 |
MANYARA SL | Consejero | 09/01/2013 | 28/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOLAR FOTOVOLTAICA PABELLON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 172, S 8, H SE 75632, I/A 6 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 172, S 8, H SE 75632, I/A 6 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 172, S 8, H SE 75632, I/A 6 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-41
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 171, S 8, H SE 75632, I/A 5 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-41
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 171, S 8, H SE 75632, I/A 4 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-41
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 171, S 8, H SE 75632, I/A 4 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-41
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 170, S 8, H SE 75632, I/A 3 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 170, S 8, H SE 75632, I/A 3 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 169, S 8, H SE 75632, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 169, S 8, H SE 75632, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41