SOLAR FOTOVOLTAICA DOÑA ROSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Charles Darwin, S/N
Código Postal 41092
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social SOLAR FOTOVOLTAICA DOÑA ROSA SL
CIF B91679233
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 11/07/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOLAR FOTOVOLTAICA DOÑA ROSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLAR FOTOVOLTAICA DOÑA ROSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
"bogaris Energy Pv S.L." | Socio único | 23/12/2013 | |
EL BURGO DE PUDIO SL | Presidente | 09/01/2013 | 23/12/2013 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/01/2013 | 23/12/2013 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero | 09/01/2013 | 23/12/2013 |
GONGALTRES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/01/2013 | 23/12/2013 |
GONGALTRES SL | Consejero | 09/01/2013 | 23/12/2013 |
IBERTAS PROYECTOS 1 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/01/2013 | 23/12/2013 |
IBERTAS PROYECTOS 1 SL | Consejero | 09/01/2013 | 23/12/2013 |
MANYARA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/01/2013 | 23/12/2013 |
MANYARA SL | Consejero | 09/01/2013 | 23/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOLAR FOTOVOLTAICA DOÑA ROSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 191, S 8, H SE 75636, I/A 4 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 191, S 8, H SE 75636, I/A 4 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Socio único
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 191, S 8, H SE 75636, I/A 4 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 190, S 8, H SE 75636, I/A 3 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 190, S 8, H SE 75636, I/A 3 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 189, S 8, H SE 75636, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 189, S 8, H SE 75636, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 189, S 8, H SE 75636, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-41