SOLANG AMPLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Provençals, 318
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SOLANG AMPLE SL
CIF B65361784
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 22/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOLANG AMPLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLANG AMPLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañas Pita De La Vega Pilar | Apoderado Solidario | 26/03/2015 | 13/03/2017 |
Guillermo Antonio Lombera Lopez Collada | Liquidador | 13/03/2017 | 13/03/2017 |
Lombera Lopez Collada Guillermo Antonio | Administrador Unico | 22/07/2010 | 13/03/2017 |
Francesca Cortacurta | Apoderado | 28/07/2010 | 26/03/2015 |
ACTOS BORME DE SOLANG AMPLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42029 , F 109, S 8, H B 399771, I/A 7 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42029 , F 109, S 8, H B 399771, I/A 7 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42029 , F 109, S 8, H B 399771, I/A 7 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42029 , F 109, S 8, H B 399771, I/A 6 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42029 , F 109, S 8, H B 399771, I/A 5 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-08
Capital Anterior: | 50.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 20.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 60,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42029 , F 109, S 8, H B 399771, I/A 4 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Capital Anterior: | 180.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 130.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 72,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42029 , F 108, S 8, H B 399771, I/A 3 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42029 , F 108, S 8, H B 399771, I/A 2 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO EL UNICO SOCIO DON GUILLERMO ANTONIO LOMBERA LOPEZ COLLADA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42029 , F 104, S 8, H B 399771, I/A 1 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-08