SOL VIVA INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social SOL VIVA INVESTMENTS SL
CIF B57127037
Capital Social 1.2E7 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOL VIVA INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOL VIVA INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Wusten Birgit | Apoderado | 03/07/2009 | 08/08/2022 |
Zins Birgit | Administrador Unico | 11/03/2021 | 08/08/2022 |
Zins Wilhelm-jakob | Apoderado | 23/04/2021 | 08/08/2022 |
CASA INVESTMENTS SA | Administrador Unico | 24/08/2015 | 11/03/2021 |
Di Nunno Valeria | Administrador Unico | 10/01/2013 | 24/08/2015 |
Zins Wilhelm | Administrador Unico | 10/01/2013 |
ACTOS BORME DE SOL VIVA INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 176, S 8, H PM 40767, I/A 10 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 176, S 8, H PM 40767, I/A 10 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 176, S 8, H PM 40767, I/A 10 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 176, S 8, H PM 40767, I/A 10 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 176, S 8, H PM 40767, I/A 9 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 158, S 8, H PM 40767, I/A 8 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 158, S 8, H PM 40767, I/A 8 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 158, S 8, H PM 40767, I/A 7 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 158, S 8, H PM 40767, I/A 7 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-07
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 15&.- Para ser administrador no será necesaria lacondición de socio. Se autoriza a los administradores de lasociedad para que ejerzan unica y exclusivamente en otras entidades en la que sea socio mayoritario alguno de los socios de la entidad "Sol Viva Investments SL" y/o la propia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 158, S 8, H PM 40767, I/A 6 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-07