SOL PESCA BREHER SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ROSALIA DE CASTRO-EDIFICIO BARLOVENTO 62 BAJO 3
Código Postal 27880
Municipio Burela
Provincia Lugo
Razón Social SOL PESCA BREHER SL
CIF B27314384
Actividad Pesca marina
Fecha de Constitución 22/11/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SOL PESCA BREHER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOL PESCA BREHER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fustes Lopez Angela | Apoderado | 10/02/2020 | 22/03/2022 |
Fustes Sanchez Vicente | Apoderado | 10/02/2020 | 22/03/2022 |
GRUPO FUSTES LOPEZ PESCA SL | Administrador Solidario | 19/10/2018 | 22/03/2022 |
GRUPO TIMIRAOS PARAPAR SL | Administrador Solidario | 19/10/2018 | 22/03/2022 |
GRUPO VAZQUEZ COUTO SL | Liquidador | 22/03/2022 | 22/03/2022 |
GRUPO VAZQUEZ COUTO SL | Administrador Solidario | 19/10/2018 | 22/03/2022 |
Vazquez Couto Jose | Apoderado | 26/12/2019 | 22/03/2022 |
Vazquez Couto Jose | Apoderado | 03/01/2019 | 22/03/2022 |
Vazquez Rivas Jose | Apoderado | 26/12/2019 | 22/03/2022 |
Vazquez Rivas Jose | Apoderado | 03/01/2019 | 22/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOL PESCA BREHER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 71, S 8, H LU 9990, I/A 12 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 71, S 8, H LU 9990, I/A 12 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 71, S 8, H LU 9990, I/A 12 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-27
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 71, S 8, H LU 9990, I/A 12 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 70, S 8, H LU 9990, I/A 11 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 70, S 8, H LU 9990, I/A 10 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 69, S 8, H LU 9990, I/A 9 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-5-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 106, S 8, H LU 9990, I/A 8 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-5-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 105, S 8, H LU 9990, I/A 6 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 105, S 8, H LU 9990, I/A 5 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-27