SOL GUN I ASSOCIATS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Serrat del Portinyol, 16
Municipio Arenys de Mar
Provincia Barcelona
Razón Social SOL GUN I ASSOCIATS SL
CIF B64491236
Capital Social 194010.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 23/02/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOL GUN I ASSOCIATS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOL GUN I ASSOCIATS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ubeda Larralde Melcior | Liquidador | 08/10/2019 | 08/10/2019 |
Ubeda Larralde Melcior | Administrador Unico | 10/02/2010 | 08/10/2019 |
Ubeda Martinez Melchor | Apoderado | 05/08/2010 | 08/10/2019 |
Masferrer Sales Olga | Administrador Unico | 10/02/2010 |
ACTOS BORME DE SOL GUN I ASSOCIATS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39431 , F 172, S 8, H B 345380, I/A 6 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39431 , F 172, S 8, H B 345380, I/A 6 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39431 , F 172, S 8, H B 345380, I/A 6 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39431 , F 172, S 8, H B 345380, I/A 5 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39431 , F 171, S 8, H B 345380, I/A 4 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39431 , F 171, S 8, H B 345380, I/A 4 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 191.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 194.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.345,51 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39431 , F 170, S 8, H B 345380, I/A 3 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-08