SOL-DOR INICIATIVES IMMOBILIARIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Urgell, 13
Código Postal 25334
Municipio Castellserà
Provincia Lleida
Razón Social SOL-DOR INICIATIVES IMMOBILIARIES SL
CIF B25509605
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SOL-DOR INICIATIVES IMMOBILIARIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOL-DOR INICIATIVES IMMOBILIARIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Pedros Xavier | Administrador Mancomunado | 13/01/2009 | 16/02/2023 |
Fernandez Pedros Xavier | Liquidador Mancomunado | 16/02/2023 | 16/02/2023 |
Sole Viles Delfin | Administrador Mancomunado | 13/01/2009 | 16/02/2023 |
Sole Viles Delfin | Liquidador Mancomunado | 16/02/2023 | 16/02/2023 |
Escuin Porta Ramon | Apoderado Mancomunado | 13/01/2009 | |
Sola Huguet Josep Maria | Administrador Mancomunado | 13/01/2009 | |
Sole Viles Delfin | Apoderado Mancomunado | 13/01/2009 |
ACTOS BORME DE SOL-DOR INICIATIVES IMMOBILIARIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 175, S 8, H L 14750, I/A 5 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 175, S 8, H L 14750, I/A 5 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-25
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 175, S 8, H L 14750, I/A 5 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-25
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 175, S 8, H L 14750, I/A 5 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-25
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-186-25
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 175, S 8, H L 14750, I/A 4 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 175, S 8, H L 14750, I/A 3 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 175, S 8, H L 14750, I/A 3 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-25