SOL DE VILLALUENGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo General Martinez Campos, 47
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOL DE VILLALUENGA SL
CIF B10919850
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/07/2022
Órgano Administración Administrador único
Propietario QUICKFENCE SA
VINCULACIONES DE SOL DE VILLALUENGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOL DE VILLALUENGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Rubio Fernando | Apoderado | 23/08/2022 | 29/06/2023 |
Andres Alonso Alberto | Apoderado | 23/08/2022 | 29/06/2023 |
Barrio Gonzalez Ignacio | Apoderado | 23/08/2022 | 29/06/2023 |
Medina Mateos Federico | Apoderado | 23/08/2022 | 29/06/2023 |
QUICKFENCE SA | Socio Unico | 11/05/2023 | 29/06/2023 |
Rodriguez Garcia Carlos | Apoderado | 23/08/2022 | 29/06/2023 |
Saura Sotillos Jorge Antonio | Liquidador | 29/06/2023 | 29/06/2023 |
Saura Sotillos Jorge Antonio | Administrador Unico | 22/07/2022 | 29/06/2023 |
ACTOS BORME DE SOL DE VILLALUENGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43825 , F 173, S 8, H M 773408, I/A 4 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43825 , F 173, S 8, H M 773408, I/A 4 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43825 , F 173, S 8, H M 773408, I/A 4 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43825 , F 173, S 8, H M 773408, I/A 4 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43825 , F 173, S 8, H M 773408, I/A 3 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43825 , F 172, S 8, H M 773408, I/A 2 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43825 , F 170, S 8, H M 773408, I/A 1 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Dirección:PASEO GENERAL MARTINEZ CAMPOS 47 - BAJO IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/07/22
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La realización de toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacionados con los negocios de: a) Producción y comercialización de electricidad mediante instalaciones que utilicen fuentes de energía renovables
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43825 , F 170, S 8, H M 773408, I/A 1 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28