SOL DE PIERREZ IX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Golfo de Salonica, 27
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOL DE PIERREZ IX SL
CIF B18766402
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 03/03/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SONNEDIX ESPAÑA SOLAR PEDRO MARTINEZ SL
Propietario SONNEDIX ESPAÑA SOLAR PEDRO MARTINEZ SL
VINCULACIONES DE SOL DE PIERREZ IX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOL DE PIERREZ IX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 19/11/2015 | 30/05/2016 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 19/11/2015 | 30/05/2016 |
Olaguibel Amich Iñigo | Representante | 19/11/2015 | 30/05/2016 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 19/11/2015 | 30/05/2016 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado | 19/11/2015 | 30/05/2016 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 19/11/2015 | 30/05/2016 |
SONNEDIX ESPAÑA SOLAR PEDRO MARTINEZ SL | Socio Unico | 13/07/2009 | 30/05/2016 |
SONNEDIX ESPAÑA SOLAR PEDRO MARTINEZ SL | Administrador Unico | 13/07/2009 | 30/05/2016 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado | 19/11/2015 | 30/05/2016 |
Santiago Perez Antonio | Representante | 05/09/2012 | 19/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOL DE PIERREZ IX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26912 , F 199, S 8, H M 484979, I/A 15 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26912 , F 199, S 8, H M 484979, I/A 15 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26912 , F 197, S 8, H M 484979, I/A 14 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26912 , F 197, S 8, H M 484979, I/A 14 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26912 , F 196, S 8, H M 484979, I/A 13 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26912 , F 196, S 8, H M 484979, I/A 13 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26912 , F 196, S 8, H M 484979, I/A 12 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
- C/ GOLFO DE SALONICA 27 6º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26912 , F 196, S 8, H M 484979, I/A 11 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26912 , F 195, S 8, H M 484979, I/A 10 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26912 , F 195, S 8, H M 484979, I/A 10 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28