SOL DE LA MACARONESIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Maria Manrique, 3
Código Postal 35001
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOL DE LA MACARONESIA SL
CIF B76053750
Capital Social 170000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 04/02/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOL DE LA MACARONESIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOL DE LA MACARONESIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERCO TENERIFE SL | Consejero | 18/03/2010 | 24/05/2011 |
De La Torre Garcia Victor Jose | Secretario No Consejero | 19/03/2010 | 24/05/2011 |
FERALON CANARIAS SL | Consejero | 18/03/2010 | 24/05/2011 |
FERALON CANARIAS SL | Presidente | 19/03/2010 | 24/05/2011 |
Ferrera Alonso Sonia | Vicesecretario No Consejero | 19/03/2010 | 24/05/2011 |
Ferrera Martinez Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/03/2010 | 24/05/2011 |
Ferrera Martinez Angel | Apoderado Solidario | 10/05/2010 | 24/05/2011 |
Manabe Mitsugu | Consejero | 18/03/2010 | 24/05/2011 |
Manabe Mitsugu | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/03/2010 | 24/05/2011 |
Manabe Mitsugu | Apoderado Solidario | 10/05/2010 | 24/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOL DE LA MACARONESIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1953 , F 207, S 8, H GC 42970, I/A 5 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1953 , F 207, S 8, H GC 42970, I/A 5 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1953 , F 207, S 8, H GC 42970, I/A 5 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-35
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1953 , F 207, S 8, H GC 42970, I/A 5 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-35
- Rectificación en la inscripción 2º la forma de actuación de los Apoderadosdesignados, respecto a las facultades comprendidas en los apartados 2º a 17º, inclusive, y 22º, en el sentido de que podrán ser ejercitadas Mancomunadamente por al menos dos cualesquiera de los apoderados designados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1953 , F 207, S 8, H GC 42970, I/A 4 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1953 , F 207, S 8, H GC 42970, I/A 3 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-35
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1953 , F 206, S 8, H GC 42970, I/A 2 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1953 , F 204, S 8, H GC 42970, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-35
Dirección:C/ ANTONIO MARIA MANRIQUE 3 3 - OFICINA 4 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:04/02/10
Capital:170.000,00 Euros
Objeto social:La promoción, diseño, construcción, arrendamiento, explotación de todo tipo de plantas generadoras de energías alternativas o renovables, así como larealización y promoción de cualquier tipo de investigación aplicada en el campo de dicho tipo de energías alternativas o renovables..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1953 , F 204, S 8, H GC 42970, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-35