SOINBECO INVERSIONES SL
Dirección social C/ NUÑEZ Y PABON 11 2& A
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social SOINBECO INVERSIONES SL
CIF B90022997
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Fecha de Constitución 02/10/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOINBECO INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOINBECO INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Jurado Francisco Javier | Administrador Unico | 29/07/2019 | 27/06/2023 |
Moya Ibañez Jose Manuel | Administrador Unico | 14/12/2017 | 29/07/2019 |
Carbajo Sierra Jose Luis | Administrador Unico | 20/11/2012 | 18/09/2017 |
Martin Perullera Joaquin | Administrador Unico | 04/10/2012 | 20/11/2012 |
ACTOS BORME DE SOINBECO INVERSIONES SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 116, S 8, H SE 94691, I/A 6 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 116, S 8, H SE 94691, I/A 5 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 116, S 8, H SE 94691, I/A 5 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 115, S 8, H SE 94691, I/A 4 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 115, S 8, H SE 94691, I/A 3 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 115, S 8, H SE 94691, I/A 2 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 115, S 8, H SE 94691, I/A 2 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 114, S 8, H SE 94691, I/A 1 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Dirección:C/ NUÑEZ Y PABON 11 2& A (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:02/10/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:1.- Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2.- Comercio al por mayory al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3.- Actividades inmobiliarias. 4.- Actividades profesionales. 5.- Industrias manufactureras y textiles. 6.- Turismo, hostelería y restauración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 114, S 8, H SE 94691, I/A 1 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41