SOILMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Joan Miro, 240
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social SOILMAR SL
CIF B07566391
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
VINCULACIONES DE SOILMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOILMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPACION INSULAR DE SERVICIOS SL | Socio único | 02/12/2017 | |
AGRUPACION INSULAR DE SERVICIOS SL | Administrador Unico | 02/12/2017 | |
Campins Gelabert Maria | Apoderado | 02/12/2017 | |
Matas Campins Bartolome | Apoderado Mancomunado | 24/09/2014 | 30/06/2015 |
Matas Campins Catalina | Apoderado Mancomunado | 24/09/2014 | 30/06/2015 |
Matas Campins Juan Maria | Apoderado Mancomunado | 24/09/2014 | 30/06/2015 |
Matas Campins Maria Margarita | Apoderado Mancomunado | 24/09/2014 | 30/06/2015 |
Matas Campins Rafael | Apoderado Mancomunado | 24/09/2014 | 30/06/2015 |
Matas Campins Juan Maria | Apoderado | 04/03/2014 |
ACTOS BORME DE SOILMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 105, S 8, H PM 3606, I/A 17 (02/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 105, S 8, H PM 3606, I/A 17 (02/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 105, S 8, H PM 3606, I/A 17 (02/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-07
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 105, S 8, H PM 3606, I/A 17 (02/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 105, S 8, H PM 3606, I/A 16 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 210, S 8, H PM 3606, I/A 15 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 210, S 8, H PM 3606, I/A 14 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-218-07