SOGABA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Josep Bertrand, 5
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SOGABA SA
CIF A28297620
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SOGABA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOGABA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casadevall Madroñal Luis | Liquidador | 18/10/2016 | 18/10/2016 |
Casadevall Madroñal Luis | Administrador Solidario | 17/07/2012 | 18/10/2016 |
Casadevall Madroñal Luis | Administrador Solidario | 26/02/2015 | 18/10/2016 |
Pedreño Cleries Salvador | Administrador Solidario | 17/07/2012 | 18/10/2016 |
Pedreño Cleries Salvador | Administrador Solidario | 26/02/2015 | 18/10/2016 |
ACTOS BORME DE SOGABA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37128 , F 33, S 8, H B 95309, I/A 24 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37128 , F 33, S 8, H B 95309, I/A 24 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37128 , F 33, S 8, H B 95309, I/A 24 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37128 , F 32, S 8, H B 95309, I/A 23 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37128 , F 32, S 8, H B 95309, I/A 22 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08