SOFTLAB SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Salvador Espriu, 63
Código Postal 08005
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SOFTLAB SYSTEMS SL
CIF B62002209
Actividad Actividades de programación informática
Página Web www.softlabsystems.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SOFTLAB SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOFTLAB SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Prats Enrique Luis | Administrador Solidario | 30/01/2012 | 20/12/2013 |
Lahoz Calleja Vicente | Administrador Solidario | 30/01/2012 | 20/12/2013 |
Gil Prats Enrique Luis | Secretario | 30/01/2012 | |
Gil Prats Enrique Luis | Consejero | 30/01/2012 | |
Gil Prats Enrique Luis | Consejero Delegado | 30/01/2012 | |
Lahoz Calleja Vicente | Presidente | 30/01/2012 | |
Lahoz Calleja Vicente | Consejero | 30/01/2012 | |
Llunell Roso Xavier | Consejero | 30/01/2012 |
ACTOS BORME DE SOFTLAB SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31790 , F 198, S 8, H B 196534, I/A 5 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31790 , F 198, S 8, H B 196534, I/A 4 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31790 , F 198, S 8, H B 196534, I/A 4 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08