SOFTCOMB DEVELOPMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL MOCHOLI, EDIFICIO CEIN 1, NAVE A2
Municipio Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar)
Provincia Navarra
Razón Social SOFTCOMB DEVELOPMENT SL
CIF B71171052
Capital Social 158980.0 Euros
Fecha de Constitución 29/01/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOFTCOMB DEVELOPMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOFTCOMB DEVELOPMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Labarquilla Basabe Diego | Administrador Unico | 24/03/2020 | 20/04/2023 |
Labarquilla Basabe Diego | Liquidador Unico | 20/04/2023 | 20/04/2023 |
Perez Conde Roberto | Apoderado | 21/05/2014 | 20/07/2022 |
Gamez Idoate Pedro Jesus | Secretario | 21/05/2014 | 24/03/2020 |
Gamez Idoate Pedro Jesus | Consejero | 21/05/2014 | 24/03/2020 |
Labarquilla Basabe Diego | Presidente | 21/05/2014 | 24/03/2020 |
Labarquilla Basabe Diego | Consejero | 21/05/2014 | 24/03/2020 |
Sanchez Hernandez Francisco De Borja | Consejero | 21/05/2014 | 24/03/2020 |
ACTOS BORME DE SOFTCOMB DEVELOPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 205, S 8, H NA 34123, I/A 7 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-31
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 205, S 8, H NA 34123, I/A 7 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 205, S 8, H NA 34123, I/A 7 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 205, S 8, H NA 34123, I/A 7 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 205, S 8, H NA 34123, I/A 7 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 205, S 8, H NA 34123, I/A 6 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 205, S 8, H NA 34123, I/A 5 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 205, S 8, H NA 34123, I/A 5 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-31
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 205, S 8, H NA 34123, I/A 5 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-31
Capital Anterior: | 48.980,00 | Euros |
Aumento de capital: | 110.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 158.980,00 | Euros |
Porcentaje: | 224,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 204, S 8, H NA 34123, I/A 4 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-31