SOFICO INVERSIONES SA
Dirección social Calle Ayala, 156
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOFICO INVERSIONES SA
CIF A28112183
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Escriva De Romani Peydro Luis
ORGANIGRAMA DE SOFICO INVERSIONES SA
VINCULACIONES DE SOFICO INVERSIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOFICO INVERSIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escriva De Romani Peydro Luis | Administrador Unico | 07/08/2013 |
ACTOS BORME DE SOFICO INVERSIONES SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31131 , F 88, S 8, H M 560257, I/A 94 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31131 , F 88, S 8, H M 560257, I/A 93 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
- C/ AYALA 156 - ESCALERA IZQUIERDA BAJO B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31131 , F 85, S 8, H M 560257, I/A 92 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
- QUEDAN REVOCADOS TODOS LOS PODERES QUE FIGURABAN VIGENTES BAJO LAS INSCRIPCIONES 3&, 4&, 8&, 9&, 11&, 12&, 16&, 22&, 31&, 33&, 35&, 39&, 42&, 44&, 52&, 53&, 58&, 59&, 62& Y 64&, DELA HOJA SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31131 , F 85, S 8, H M 560257, I/A 92 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ESTATUTOS SOCIALES COMO CONSECUENCIA DE LA ADAPTACION DE LA LEY.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31131 , F 85, S 8, H M 560257, I/A 92 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31131 , F 85, S 8, H M 560257, I/A 92 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31131 , F 85, S 8, H M 560257, I/A 92 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOFICO INVERSIONES SA
Nif:A28112183
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:6
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
Cese de las limitaciones a las facultades de administración y disposición de la.deudora y cese de los administradores, liquidadores, comisarios, depositarios y síndicos, o cualesquiera otros designados Judicialmente por causa del proceso
Fecha de Resolución:13/09/2012
Número Procedimiento Concursal:126/2008
Datos Registrales:
Tomo:
10151
Libro:
8721
Folio:
212
Hoja:
3-7015
Inscripción:
91
Fecha Inscripción26/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10151, L 8721, F 212, S 3, H 7015, I/A 91 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28